SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
00047465 |
Allianz-Slov.poisť. a.s. IČO: 00151700 |
00047465 (PDF) | podrobnejšie informácie | 562,10 € | 10.03.2011 |
002/2013 |
Výťahy Michalovce s.r.o. IČO: 36597449 |
002/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 03.05.2013 | |
00899/2012 č. PNZ - P45387/07.00 |
Slovenský pozemkový fond IČO: 17335345 |
00899/2012 č. PNZ - P45387/07.00 (PDF) | podrobnejšie informácie | 11.12.2012 | |
03/DV/2019 |
LEKOS, s.r.o. IČO: 36172332 |
22/2019/DV (PDF, 767,47 kB) | podrobnejšie informácie | 27.05.2019 | |
04/DV/2019 |
CarComplex, spol. s r.o. IČO: 45700192 |
21/2019/DV (PDF, 781,3 kB) | podrobnejšie informácie | 27.05.2019 | |
05/DV/2019 |
AUTOTIP spol. s r.o. IČO: 35832789 |
24/2019/DV (PDF, 746,6 kB) | podrobnejšie informácie | 04.06.2019 | |
0504/2011 |
Štátny pedagogický ústav IČO: 30807506 |
0504/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.09.2011 | |
06/DV/2019 |
Ing. Radoslav Popovič RADES IČO: 32692188 |
26/2019/DV (PDF, 651,68 kB) | podrobnejšie informácie | 04.06.2019 | |
07/DV/2019 |
INGEMA s.r.o. IČO: 36575411 |
25/2019/DV (PDF, 750,12 kB) | podrobnejšie informácie | 04.06.2019 | |
080/2014/1.1/OPV |
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky IČO: 00164381 |
080/2014/1.1/OPV (PDF) | podrobnejšie informácie | 435 706,39 € | 31.01.2014 |
1/01/2011 |
Termos - J. Topoľský IČO: 10798960 |
1/01/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 01.02.2011 | |
1/2011 |
Centrum voľného času Košice IČO: 00520969 |
1/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 14.12.2011 | |
1/2011 |
Agro Trend s.r.o. IČO: 31703623 |
1/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 12.10.2011 | |
1/2011 | Marcel Maďar- | 1/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 500,00 € | 01.07.2011 |
1/2011 |
ISOKMAN - Ing. Emil Lauko IČO: 14178141 |
1/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 01.02.2011 | |
1/2011/D | Martin Dučai- | 1/2011/D (PDF) | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 11.02.2011 |
1/2011/U | Valéria Mastiľáková- | 1/2011/U (PDF) | podrobnejšie informácie | 01.02.2011 | |
1/2012 |
Klub MADA Bulík IČO: 35520019 |
1/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 62,25 € | 14.11.2012 |
1/2012 |
BSH Drives and Pumps s.r.o. IČO: 36187828 |
1/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 05.10.2012 | |
1/2012 |
Gymnázium Ľ.Štúra Michalovce IČO: 17151341 |
1/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30.03.2012 | |
1/2012 |
HIPOCENTRUM s.r.o. Ing. Ladislav Varga IČO: 44571054 |
1/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 619,00 € | 23.03.2012 |
1/2012 - 26110130485 |
ZŠ a MŠ IČO: 37873598 |
1/2012 - 26110130485 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.11.2012 | |
1/2013 |
Mesto Michalovce IČO: 00325490 |
1/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 700,00 € | 14.05.2013 |
1/2013 |
STAVFEX Lenka Fedičová IČO: 40039820 |
1/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23 858,45 € | 04.03.2013 |
1/2013 |
ANIMA Domov sociálnych služieb IČO: 31954723 |
1/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 24.01.2013 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
23.05.2024 14:02