Škola umeleckého priemyslu Košice - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
1/4/2021 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 1/4/2021 (PDF, 605,21 kB) | podrobnejšie informácie | 26.04.2021 | |
13/6/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 13/6/2020 (PDF, 449,48 kB) | podrobnejšie informácie | 22.12.2020 | |
2/4/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 2/4/2020 (PDF, 1,22 MB) | podrobnejšie informácie | 22.12.2020 | |
10/6/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 10/6/2020 (PDF, 509,03 kB) | podrobnejšie informácie | 25.11.2020 | |
2/10/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 2/10/2020 (PDF, 637,1 kB) | podrobnejšie informácie | 19.11.2020 | |
2/1/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 2/1/2020 (PDF, 552,2 kB) | podrobnejšie informácie | 10.11.2020 | |
1/7/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 1/7/2020 (PDF, 2,11 MB) | podrobnejšie informácie | 10.11.2020 | |
9/6/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 9/6/2020 (PDF, 3,95 MB) | podrobnejšie informácie | 12.10.2020 | |
9/6/2020-D1 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
D1 k Zml 9/6/2020 (PDF, 459,16 kB) | podrobnejšie informácie | 12.10.2020 | |
11/6/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 11/6/2020 (PDF, 1,45 MB) | podrobnejšie informácie | 17.09.2020 | |
Dodatok č.5 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Dod_5 k Zml Veolia (PDF, 466,44 kB) | podrobnejšie informácie | 05.08.2020 | |
D4 k Zmluve o spolupráci |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
D4 k Zml o spolupráci (PDF, 457 kB) | podrobnejšie informácie | 22.07.2020 | |
1/1/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 1/1/2020 (PDF, 485 kB) | podrobnejšie informácie | 01.07.2020 | |
8/6/2019-D1 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
D1 k Zml 8/6/2020 (PDF, 359,09 kB) | podrobnejšie informácie | 30.06.2020 | |
Ukončenie Zml 2/7/2016 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Ukončenie Zml 2/7/2016 (PDF, 324,84 kB) | podrobnejšie informácie | 26.06.2020 | |
3/5/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 3/5/2020 (PDF, 738,52 kB) | podrobnejšie informácie | 08.06.2020 | |
7/6/2018-D2 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
D2 k Zml 7/6/2018 (PDF, 344,82 kB) | podrobnejšie informácie | 07.05.2020 | |
2/5/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 2/5/2020 (PDF, 611,53 kB) | podrobnejšie informácie | 04.05.2020 | |
1/5/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 1/5/2020 (PDF, 404 kB) | podrobnejšie informácie | 11.03.2020 | |
6/6/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 6/6/2020 (PDF, 227,74 kB) | podrobnejšie informácie | 21.02.2020 | |
7/6/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 7/6/2020 (PDF, 484,52 kB) | podrobnejšie informácie | 06.02.2020 | |
2/6/2018-D1 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
D1 k Zml 2/6/2018 (PDF, 177,33 kB) | podrobnejšie informácie | 31.01.2020 | |
5/6/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 5/6/2020 (PDF, 1,51 MB) | podrobnejšie informácie | 31.01.2020 | |
2/6/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 2/6/2020 (PDF, 528,71 kB) | podrobnejšie informácie | 24.01.2020 | |
1/4/2020 |
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 1/4/2020 (PDF, 276,63 kB) | podrobnejšie informácie | 24.01.2020 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:03
Upravené:
06.06.2024 14:07