SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
04/2012 |
Isostava, s.r.o. IČO: 36756377 |
04/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23 945,00 € | 13.08.2012 |
04/2012 |
Ing. Miroslav Maršálek IČO: 33061424 |
04/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 26.03.2012 | |
04/2012/UD | UTILIS s.r.o.- | 04/2012/UD (PDF) | podrobnejšie informácie | 15.10.2012 | |
05/2011 |
Železiarstvo u Širilu s.r.o. IČO: 31689418 |
05/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 000,00 € | 20.04.2011 |
05/2012 | Ing. Penxa Milan- | 05/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 000,00 € | 29.03.2012 |
06/2011 |
Fekete stavcentrum s.r.o. IČO: 36597431 |
06/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 000,00 € | 03.05.2011 |
07/2011 |
Železiarstvo u Širilu s.r.o. IČO: 31689418 |
07/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 000,00 € | 03.05.2011 |
07/2012 |
Hricko Ladislav - Elektronik IČO: 17301424 |
07/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 000,00 € | 23.04.2012 |
08/2011 |
Ing. Miroslav Maršálek IČO: 33061424 |
08/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 10 999,20 € | 03.05.2011 |
08/2012 |
EM centrum s.r.o. IČO: 45411743 |
08/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 000,00 € | 25.04.2012 |
09/2012 |
Cuník Ladislav - Dataservis IČO: 10761691 |
09/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 000,00 € | 03.05.2012 |
1 |
Dalkia Komfort a.s. IČO: 2023569361 |
1 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.12.2012 | |
1/2011 |
JUDr. Alena Rudohradská IČO: 35567571 |
1/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 2 160,00 € | 16.12.2011 |
1/2015/ŠI | Hotelová akadémia Spišská Nová Ves- | 1/2015/ŠI (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.09.2015 | |
1/2016 | Mgr. Richnavská Ľudmila- | 1/2016 (DOCX) | podrobnejšie informácie | 30.06.2016 | |
1/2016 | INPVE s.r.o.- | 1/2016 (DOCX) | podrobnejšie informácie | 30.06.2016 | |
1/2016 | AMP projekt s.r.o.- | 1/2016 (DOCX) | podrobnejšie informácie | 30.06.2016 | |
1/2016 | Kubus Pavol- | 1/2016 (DOCX) | podrobnejšie informácie | 29.06.2016 | |
1/2016/ŠI |
Hotelová akadémia IČO: 17078504 |
1/2016/ŠI (PDF) | podrobnejšie informácie | 05.09.2016 | |
1/2017/ŠI | Hotelová akadémia Spišská Nová Ves- | 1/2017/ŠI (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.09.2017 | |
1/SNV/2017 | JPJ Stav s.r.o.- | 1/SNV/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 178 285,00 € | 31.07.2017 |
10/2011 |
Železiarstvo u Širilu s.r.o. IČO: 31689418 |
10/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 000,00 € | 17.10.2011 |
10/2012 | Rudolf Jozef Vrana s.r.o.- | 10/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 5 320,00 € | 23.05.2012 |
1-01/2019 |
Babaloo Slovakia s.r.o. IČO: 46944362 |
Zmluva 1-01/2019 (PDF, 1,93 MB) | podrobnejšie informácie | 27.12.2018 | |
1-02/2019 |
Ladislav Hricko IČO: 17301424 |
Zmluva 1-02/2019 (PDF, 2,5 MB) | podrobnejšie informácie | 3 000,00 € | 17.01.2019 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
23.05.2024 09:57