SOŠ technická Rožňava - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
nájomná zmluva telocvičnňa 5/2017 |
Klub gemerských bedmintonistov 2010 IČO: 42111293 |
nájomná zmluva telocvičnňa 5/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 25.09.2017 | |
2/2016 |
Klub gemerských bedmintonistov 2010 IČO: 42111293 |
2/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 05.09.2016 | |
bez čísla |
KIA Motors Slovakia, s.r.o. IČO: 35876832 |
bez čísla (JPG) | podrobnejšie informácie | 2,40 € | 17.07.2012 |
. | Juraj Nagy- | Darovacia zmluva (PDF, 337,56 kB) | podrobnejšie informácie | 352,14 € | 11.07.2019 |
1/2018 |
JANETE s.r.o. IČO: 31688497 |
1/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 05.04.2018 | |
bez čísla |
JANETE s.r.o. IČO: 31688497 |
bez čísla (PDF) | podrobnejšie informácie | 4 791,58 € | 10.02.2016 |
1/2008 |
JANETE s.r.o. IČO: 31688497 |
1/2008 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.12.2014 | |
21/03/2011 |
J.P. - STAV spol. s r.o. IČO: 36183792 |
21/03/2011 (JPG) | podrobnejšie informácie | 21.03.2011 | |
. |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy IČO: 00162957 |
zmluva (PDF, 1014,75 kB) | podrobnejšie informácie | 119,50 € | 18.02.2019 |
. |
Ivana Zagibová IČO: 50398032 |
zmluva (PDF, 576,24 kB) | podrobnejšie informácie | 06.09.2021 | |
. |
Ivana Zagibová IČO: 50398032 |
zmluva (PDF, 159,29 kB) | podrobnejšie informácie | 03.09.2021 | |
. |
Ivana Zagibová IČO: 50398032 |
zmluva (PDF, 478,38 kB) | podrobnejšie informácie | 25.05.2021 | |
. |
Ivana Zagibová IČO: 50398032 |
zmluva (PDF, 210,21 kB) | podrobnejšie informácie | 21.11.2019 | |
. |
Ivana Zagibová IČO: 50398032 |
zmluva o stravovaní (PDF, 151 kB) | podrobnejšie informácie | 07.12.2018 | |
Kúpna zmluva č. 1 |
INTYS s.r.o. IČO: ICO 00643912, DIČ 2020318465 |
Kúpna zmluva č. 1 (PDF) | podrobnejšie informácie | 2 000,00 € | 17.08.2015 |
1/2013 |
Ing. Vladimír Šišolák IČO: IČO: 43949690 DIČ: 1034606540 |
1/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.12.2014 | |
1/2013 |
Ing. Vladimír Šišolák IČO: IČO: 43949690 DIČ: 1034606540 |
1/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 11.04.2013 | |
. | Ing. Miroslav Genči- | zmluva (PDF, 338,65 kB) | podrobnejšie informácie | 199,00 € | 18.12.2018 |
bez čísla |
Ing. Michaela Tökölyová IČO: 51 825 546 |
zmluva (PDF, 204,52 kB) | podrobnejšie informácie | 18.09.2018 | |
bez čísla |
Ing. Michaela Tökölyová IČO: 51 825 546 |
zmluva o poskytovaní služieb (PDF, 372,44 kB) | podrobnejšie informácie | 3 600,00 € | 30.08.2018 |
. | Ing. Ladislav Ligárt- | Darovacia zmluva (PDF, 338,21 kB) | podrobnejšie informácie | 687,96 € | 07.02.2019 |
bez čísla | Ing. Helena Zubková- | bez čísla (PDF) | podrobnejšie informácie | 5,32 € | 13.04.2013 |
. | Ing. Elena Kalinová- | Darovacia zmluva (PDF, 338,44 kB) | podrobnejšie informácie | 619,00 € | 07.02.2019 |
. | Ing. Anna Egriová- | zmluva (PDF, 340,19 kB) | podrobnejšie informácie | 551,10 € | 13.12.2018 |
. |
Ing. Anastázia Hajdúková - BPO IČO: 41835131 |
zmluva (PDF, 1,18 MB) | podrobnejšie informácie | 29.06.2021 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
23.05.2024 09:55