SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
27/2012 |
DEMPOL - ROZKVET IČO: 37316125 |
27/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 03.12.2012 | |
26/2020 |
HARVILA Štefan IČO: 37371649 |
26/2020 (PDF, 709,67 kB) | podrobnejšie informácie | 14 988,04 € | 20.07.2020 |
26/2013 |
BOM-EX, s.r.o. IČO: 40007839 |
26/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 01.03.2013 | |
26/2012 |
DEMPOL - ROZKVET IČO: 37316125 |
26/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 03.12.2012 | |
25/2020 |
ANIMA - Domov sociálnych služieb IČO: 31954723 |
25/2020 (PDF, 2,59 MB) | podrobnejšie informácie | 28.04.2020 | |
25/2014 |
Pneavy s.r.o. IČO: 44006055 |
25/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 09.04.2014 | |
25/2013 |
AMRUC s.r.o. IČO: 36198111 |
25/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 01.03.2013 | |
25/2012 |
Rainbow One, s.r.o. IČO: 43988971 |
25/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 05.02.2013 | |
24/2020 |
LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb IČO: 00035777 |
24/2020 (PDF, 2,55 MB) | podrobnejšie informácie | 28.04.2020 | |
24/2012 o dielo |
AV GAST s.r.o. IČO: 31711642 |
24/2012 o dielo (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.11.2012 | |
23a/2020 |
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. IČO: 44927380 |
23a/2020 (PDF, 528,88 kB) | podrobnejšie informácie | 07.04.2020 | |
23/2020 |
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. IČO: 35581000 |
23/2020 (PDF, 521,91 kB) | podrobnejšie informácie | 07.04.2020 | |
23/2012 |
Infozemplin s.r.o. Europenzión Salaš IČO: 36683108 |
23/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.11.2012 | |
22/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb IČO: 17078385 |
22/2020 (PDF, 2,44 MB) | podrobnejšie informácie | 78 648,00 € | 09.03.2020 |
22/2018 |
Trimedical Pharm D.S. s.r.o. IČO: 44791623 |
22/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.01.2018 | |
22/2012 |
Lipa Štefan Bc. AZ - Reklamné služby IČO: 44295201 |
22/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.11.2012 | |
22/04/2014 |
HARD Plus, spol. s r.o. IČO: 36175684 |
22/04/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 24.04.2014 | |
21/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb IČO: 17078385 |
21/2020 (PDF, 768,83 kB) | podrobnejšie informácie | 16.01.2020 | |
21/2018 |
Peter Bajus - PEI - TERM IČO: 43190201 |
21/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.01.2018 | |
2014-1-SK01-KA102-000036 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, MV SR IČO: 30778867 |
2014-1-SK01-KA102-000036 (PDF) | podrobnejšie informácie | 11.09.2014 | |
2012436 |
Minet Slovakia s.r.o. IČO: 36586498 |
2012436 (PDF) | podrobnejšie informácie | 01.09.2012 | |
2012001 |
STAVFEX Lenka Fedičová IČO: 40039820 |
2012001 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.04.2012 | |
2011403 |
ZP ELEKTRONIK SERVIS s.r.o. IČO: 31380778 |
2011403 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.12.2011 | |
20/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb IČO: 17078385 |
20/2020 (PDF, 770,36 kB) | podrobnejšie informácie | 16.01.2020 | |
20/2018 | Ing. Peter Bálint rod. Bálint- | 20/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.01.2018 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
23.05.2024 13:55