SOŠ ekonomická SNV - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
19/19 |
Tandem plus crc, s.r.o. IČO: 31696287 |
19/19 (PDF, 1,42 MB) | podrobnejšie informácie | 8 467,56 € | 26.06.2019 |
14/18 |
EKOTRIM s.r.o. IČO: 46858211 |
14/18 (PDF) | podrobnejšie informácie | 8 529,48 € | 10.05.2018 |
23/20 |
K_CORP s.r.o IČO: 36215791 |
23/20 (PDF, 2 MB) | podrobnejšie informácie | 8 910,00 € | 09.12.2020 |
43/18 |
K_CORP s.r.o. IČO: 36215791 |
43/18 (PDF, 1,08 MB) | podrobnejšie informácie | 10 363,73 € | 21.12.2018 |
11/2014 |
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky IČO: 00164381 |
11/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 11 736,00 € | 03.07.2014 |
9/2014 |
JKAC, s.r.o. IČO: 45629757 |
9/2014 (JPG) | podrobnejšie informácie | 11 904,00 € | 02.07.2014 |
10/2014 |
JKAC, s.r.o. IČO: 45629757 |
10/2014 (JPG) | podrobnejšie informácie | 11 904,00 € | 02.07.2014 |
4/03/2014 |
Peter Barbas - PEBA IČO: 40405460 |
4/03/2014 (JPG) | podrobnejšie informácie | 13 674,05 € | 03.04.2014 |
20/21 |
Ariel Šáfran - FLOOR IČO: 37181190 |
20/21 (PDF, 1,76 MB) | podrobnejšie informácie | 14 860,00 € | 06.10.2021 |
19/2017 |
Dalibor Duľa IČO: IČO: 34527109 DIČ: 1020680276 |
19/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 14 994,43 € | 31.08.2017 |
21/19 |
ATALIAN SK s.r.o. IČO: 44390823 |
21/19 (PDF, 719,97 kB) | podrobnejšie informácie | 15 540,00 € | 17.09.2019 |
5/2014 |
ATSIP REAL s.r.o. Košice IČO: 46829504 |
5/2014 (JPG) | podrobnejšie informácie | 19 800,00 € | 12.05.2014 |
4/2011 zmluva o dielo |
Ing. Štefan Sokol spol. s r.o. IČO: 36601161 |
4/2011 zmluva o dielo (BMP) | podrobnejšie informácie | 22 832,02 € | 18.08.2011 |
14/21 |
ConlS, s.r.o. IČO: 52004414 |
14/21 (PDF, 6,24 MB) | podrobnejšie informácie | 23 160,00 € | 14.09.2021 |
8/2015 |
TONY s.r.o. IČO: 31704093 |
8/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 26 747,54 € | 13.07.2015 |
21/20 |
PROFI KOVO s.r.o. IČO: 47054417 |
21/20 (PDF, 3,47 MB) | podrobnejšie informácie | 28 159,72 € | 12.11.2020 |
18/19 |
Tandem plus crc, s.r.o. IČO: 31696287 |
18/19 (PDF, 2,51 MB) | podrobnejšie informácie | 30 945,60 € | 26.06.2019 |
16/20 |
ATALIAN SK s.r.o. IČO: 44390823 |
16/20 (PDF, 5,61 MB) | podrobnejšie informácie | 34 967,00 € | 17.08.2020 |
8/2016 |
REMONY PLUS, s.r.o. IČO: 31730043 |
8/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 35 930,65 € | 26.04.2016 |
23/2018 | HADES CASSOVIA s.r.o.- | 23/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 46 230,29 € | 30.07.2018 |
4/21 |
K_CORP s.r.o IČO: 36215791 |
4/21 (PDF, 5,69 MB) | podrobnejšie informácie | 46 364,32 € | 19.02.2021 |
7/2017 | UNIBUILD s.r.o. Bratislava- | 7/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 65 987,32 € | 03.03.2017 |
17/19 |
Ján Spišský IČO: 34800336 |
17/19 (PDF, 2,68 MB) | podrobnejšie informácie | 76 888,00 € | 26.06.2019 |
19/2013 |
Camea a.s. Computer Systém IČO: 36468924 |
19/2013 (JPG) | podrobnejšie informácie | 91 777,20 € | 09.01.2014 |
14/20 |
Tandem plus crc, s.r.o. IČO: 31696287 |
14/20 (PDF, 14,67 MB) | podrobnejšie informácie | 149 921,71 € | 11.08.2020 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
23.05.2024 14:29