SZŠ Rožňava - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
8/2013 |
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého IČO: 35542837 |
8/2013 (DOCX) | podrobnejšie informácie | 06.09.2013 | |
5/2012 |
Dalkia Komfort a.s. IČO: 46782532 |
5/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.05.2013 | |
VO 3/2012 |
Šaradín D.-ADcomp IČO: 17191467 |
VO 3/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 17.05.2013 | |
5/2013 |
Helena Rusňáková - Jedáleň AKO DOMA IČO: 43678661 |
5/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 03.04.2013 | |
3/2013 |
Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 |
3/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.03.2013 | |
4/2013 |
Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 |
4/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.03.2013 | |
1-1/2013 | Boris Milko- | 1-1/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.02.2013 | |
2/2013 |
Občianske združenie Boris Milko Boxing Club IČO: 42319927 |
2/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.02.2013 | |
1/2013 |
Obec Rudná IČO: 00328774 |
1/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 11.02.2013 | |
5/2012 |
Dalkia Komfort a.s. IČO: 2023569361 |
5/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 14.12.2012 | |
1/2012 |
Gastrogem IČO: 41289846 |
1/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 12.12.2012 | |
2/2012 |
Gastrogem IČO: 41289846 |
2/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 12.12.2012 | |
6/2012 | Boris Milko- | 6/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 03.12.2012 | |
5/2012 |
Dalkia Komfort a.s. IČO: 46782532 |
5/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 26.10.2012 | |
O-1/2012 |
UPJŠ v Košiciach IČO: 00397768 |
O-1/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 14.06.2012 | |
1/2012 |
Gastrogem IČO: 41289846 |
1/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.05.2012 | |
VO 4/2012 |
Befora s.r.o. IČO: 31667104 |
VO 4/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 14.05.2012 | |
O-1/2012 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici IČO: 30232295 |
O-1/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 05.04.2012 | |
1/2012 |
Gastrogem IČO: 41289846 |
1/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.03.2012 | |
VO 2/2012 |
Marián Černický IČO: 43191452 |
VO 2/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.03.2012 | |
VO 3/2012 | AD Comp- | VO 3/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.03.2012 | |
VO 1/2012 |
LAAX Ladislav Mihalik IČO: 10746811 |
VO 1/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 14.02.2012 | |
1/2011 | - | 1/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 07.10.2011 | |
5/2011 | - | 5/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 31.08.2011 | |
4/2011 | - | 4/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 19.08.2011 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
06.06.2024 10:38