SZŠ Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
2/2014 |
Martin Fiľko IČO: 34833501 |
2/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 31.03.2014 | |
2/2013 |
Prešovská Univerzita IČO: 17070775 |
() | podrobnejšie informácie | 15.02.2013 | |
2/2012 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. IČO: 30414253 |
2/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.01.2012 | |
2/2011 |
Mgr. Henrieta Boruchová-Sochová IČO: 35529288 |
2/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 25.02.2011 | |
2/2010 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. IČO: 36730866 |
2/2010 (PDF) | podrobnejšie informácie | 17.02.2011 | |
2/1/2012 |
VK Michalovce IČO: 42242827 |
2/1/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 17.02.2012 | |
19/2022 |
SZŠ IČO: 00606782 |
19/2022 (PDF, 178,23 kB) | podrobnejšie informácie | 10 831,00 € | 27.09.2022 |
19/2019 |
SZŠ IČO: 00606782 |
19/2019 (DOCX, 25,23 kB) | podrobnejšie informácie | 30.08.2019 | |
19/2018 |
SZŠ IČO: 00606782 |
19/2018 (PDF, 519,31 kB) | podrobnejšie informácie | 10.10.2018 | |
19/2017 |
Gabriel Štec IČO: 35023007 |
19/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 13.12.2017 | |
19/2015 |
SZŠ IČO: 00606782 |
19/2015 (DOCX, 22,91 kB) | podrobnejšie informácie | 01.03.2022 | |
19/2015 |
Marián Hreha IČO: 48197564 |
19/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.09.2015 | |
19/2013 |
Združenie používateľov Slovensk. akademickej dátovej siete IČO: 17055270 |
19/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 33,00 € | 01.10.2013 |
19/2012 |
Metodicko-pedagogické centrum IČO: 00164348 |
19/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 17.09.2012 | |
18/2023 | Jusková Katarína- | 18/2023 (PDF, 144,38 kB) | podrobnejšie informácie | 21.03.2023 | |
18/2022 |
SZŠ IČO: 00606782 |
18/2022 (PDF, 1,13 MB) | podrobnejšie informácie | 07.09.2022 | |
18/2019 |
SZš IČO: 00606782 |
18/2019 (DOC, 53 kB) | podrobnejšie informácie | 30.08.2019 | |
18/2018 |
FIPEK, sro IČO: 45897077 |
18/2018 (PDF, 531,32 kB) | podrobnejšie informácie | 03.09.2018 | |
18/2017 | DELIKOMAT Slovensko spol. s.r.o.- | 18/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 08.12.2017 |
18/2015 |
Marián Hreha IČO: 48197564 |
18/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.09.2015 | |
18/2013 |
LETart production IČO: 37975480 |
18/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.09.2013 | |
18/2012 |
ASTERA s.r.o. IČO: 36238091 |
18/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 11.09.2012 | |
17/2023 | Michaela Capiková- | 17/2023 (PDF, 143,23 kB) | podrobnejšie informácie | 21.03.2023 | |
17/2022 |
Športový klub Spiritual gym IČO: 42322618 |
17/2022 (PDF, 149,18 kB) | podrobnejšie informácie | 05.09.2022 | |
17/2019 |
SZš IČO: 00606782 |
17/2019 (DOC, 39 kB) | podrobnejšie informácie | 30.08.2019 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
06.06.2024 10:36