SPŠ dopravná Košice - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
14/3/2017 | Klub orientačného behu ATU Košice- | 14/3/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 13.12.2017 | |
14/4/2013 | - | 14/4/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.10.2013 | |
14/5/2011 |
Mgr. Milan Veliký samostatne hospodariaci roľník IČO: 31273556 |
14/5/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.09.2011 | |
14/5/2012 |
Erik s.r.o. IČO: 36177083 |
14/5/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.08.2012 | |
1-4/7/2013 |
ŠIOV IČO: 17314852 |
1-4/7/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.10.2015 | |
14/7/2021 | SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice- | 14/7/2021 (PDF, 929,82 kB) | podrobnejšie informácie | 27.09.2021 | |
14/8/2014 |
Slovenská pošta a.s. IČO: 36631124 |
14/8/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 14.10.2014 | |
14/9/2014 |
CONFIRMO, s.r.o. IČO: 44445571 |
14/9/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 18.09.2014 | |
14/9/2015 |
MULTIPRINT s.r.o. IČO: 36215660 |
14/9/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22.12.2014 | |
145/2014/1.1/OPV |
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky IČO: 00164381 |
145/2014/1.1/OPV (PDF) | podrobnejšie informácie | 18.02.2014 | |
15/3/2011 | - | 15/3/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 11.07.2011 | |
15/3/2012 | - | 15/3/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.11.2012 | |
15/3/2013 | - | 15/3/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 18.11.2013 | |
15/3/2014 | - | 15/3/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 18.11.2014 | |
15/3/2015 |
Mestská časť Košice - Staré Mesto IČO: 00690937 |
15/3/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.09.2015 | |
15/3/2016 | Klub orientačného behu ATU Košice- | 15/3/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22.12.2016 | |
15/4/2013 | - | 15/4/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 19.12.2013 | |
15/5/2011 |
Fega Frost s.r.o. IČO: 36475939 |
15/5/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.09.2011 | |
15/5/2012 |
KOMFOS Prešov spol.s.r.o. IČO: 36454184 |
15/5/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.12.2012 | |
15/7/2021 |
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice IČO: 00161730 |
15/7/2021 (PDF, 416,05 kB) | podrobnejšie informácie | 29.09.2021 | |
15/8/2014 | - | 15/8/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.10.2014 | |
15/9/2014 |
AXET - Peter Tkáč IČO: 41447620 |
15/9/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22.09.2014 | |
15/9/2015 |
TM3 s.r.o. IČO: 47091754 |
15/9/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.05.2015 | |
16/3/2011 | - | 16/3/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 26.08.2011 | |
16/3/2012 | - | 16/3/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 07.11.2012 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
29.05.2024 10:49