SPŠ dopravná Košice - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
1/6/2018 |
Centrum vedecko-technických informácií SR IČO: 00151882 |
1/6/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.01.2018 | |
3/4/2016 |
Centrum vedecko-technických informácií SR IČO: 00151882 |
3/4/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 26.05.2016 | |
2/2/2015 |
Centrum vedecko-technických informácií SR IČO: 00151882 |
2/2/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 03.12.2015 | |
3/7/2015 | Centrum voľného času- | 3/7/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.10.2015 | |
29/5/2011 |
Centrum voľného času IČO: 00139637 |
29/5/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 01.12.2011 | |
2/7/2012 |
Centrum voľného času Košice IČO: 00520969 |
2/7/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22.10.2012 | |
1/5/2016 |
Cestovná kancelária Ing. Radek Jakoby PhD. England Travel IČO: 44827709 |
1/5/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.01.2016 | |
2-27/5/2009 |
CKM SYTS IČO: 31768164 |
2-27/5/2009 (PDF) | podrobnejšie informácie | 11.05.2015 | |
2-28/5/2009 |
CKM SYTS IČO: 31768164 |
2-28/5/2009 (PDF) | podrobnejšie informácie | 11.05.2015 | |
1/7/3/2011 |
Coca-cola HBC Slovenská republika , s.r.o. IČO: 31340628 |
1/7/3/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 25.10.2011 | |
7/3/2011 |
Coca-cola HBC Slovenská republika , s.r.o. IČO: 31340628 |
7/3/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.01.2011 | |
2/9/2015 Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov |
COMCA, s.r.o. IČO: 46419683 |
2/9/2015 Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.01.2015 | |
Zmluva o poskytnutí služieb 21/9/2014 |
CONFIRMO, s.r.o. IČO: 44445571 |
Zmluva o poskytnutí služieb 21/9/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 21.11.2014 | |
14/9/2014 |
CONFIRMO, s.r.o. IČO: 44445571 |
14/9/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 18.09.2014 | |
2/1/2014 |
CUBS plus, s.r.o. IČO: 46943404 |
2/1/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 18.03.2014 | |
1-7/3/2014 | CVČ- | 1-7/3/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 18.11.2014 | |
18/9/2014 | CVČ- | 18/9/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 13.11.2014 | |
7/3/2014 | CVČ- | 7/3/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 11.09.2014 | |
3/5/2014 | CVČ- | 3/5/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 03.09.2014 | |
10/9/2019 |
CVTI SR IČO: 00151882 |
10/9/2019 (PDF, 240,77 kB) | podrobnejšie informácie | 16.09.2019 | |
5/5/2014 |
D&D Dzurňák Tomáš Ing. IČO: 14382857 |
5/5/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 18.09.2014 | |
4/5/2014 |
D&D Dzurňák Tomáš Ing. IČO: 14382857 |
4/5/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 05.09.2014 | |
9/5/2013 |
D&D Dzurňák Tomáš Ing. IČO: 14382857 |
9/5/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 16.09.2013 | |
8/5/2013 |
D&D Dzurňák Tomáš Ing. IČO: 14382857 |
8/5/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 03.09.2013 | |
5/5/2012 |
D&D Dzurňák Tomáš Ing. IČO: 14382857 |
5/5/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.08.2012 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
29.05.2024 10:49