SPŠ dopravná Košice - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
1/3/2011 |
EXCLUSIVE MEDIA s. r. o. IČO: 44919468 |
1/3/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 03.01.2011 | |
7/5/2011 |
EXIMPO S.R.O IČO: 2020489471 |
7/5/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.06.2011 | |
3/5/2012 |
EXIMPO s.r.o. IČO: 31674356 |
3/5/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 21.08.2012 | |
17/5/2012 |
Fega Frost s.r.o. IČO: 36475939 |
17/5/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 03.09.2012 | |
15/5/2011 |
Fega Frost s.r.o. IČO: 36475939 |
15/5/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.09.2011 | |
11/3/2011 |
Field Force SK s. r. o. IČO: 36331881 |
11/3/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.04.2011 | |
25/3/2011 |
Futbalový klub Junior Košice IČO: 42100437 |
25/3/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 03.10.2011 | |
5/5/52013 |
Gastma, s.r.o. IČO: 36171522 |
5/5/52013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 09.09.2013 | |
1/5/2012 |
Góvinda vegetariánsky klub IČO: 36161896 |
1/5/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 31.05.2012 | |
1/7/2021 |
Grenasi, s. r .o. IČO: 46511792 |
1/7/2021 (PDF, 414,02 kB) | podrobnejšie informácie | 07.09.2021 | |
6/8/2015 | H a H spol s.r.o.- | 6/8/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 07.10.2015 | |
4/1/2015 |
HILO, s.r.o. IČO: 43943357 |
4/1/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 13.11.2015 | |
dodatok č. 1-1/2/2012 |
Hotelová akadémia Košice IČO: 31946615 |
dodatok č. 1-1/2/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.08.2013 | |
1/2/2012 |
Hotelová akadémia Košice IČO: 31946615 |
1/2/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 24.09.2012 | |
1/5/2017 |
HU IRON IČO: 45447136 |
() | podrobnejšie informácie | 24.03.2017 | |
1-2/9/2014 |
Ing. František Škovran IČO: 35446200 |
1-2/9/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 24.03.2014 | |
3/3/2018 | Ing. Ján Holečko- | 3/3/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.05.2018 | |
5/3/2017 | Ing. Ján Holečko- | 5/3/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 05.06.2017 | |
6/3/2016 | Ing. Ján Holečko- | 6/3/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.05.2016 | |
8/3/2012 | Ing. Ján Holečko- | 8/3/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 11.05.2012 | |
1/3/2019 | Ing.Jiří Jančík- | 1/3/2019 (PDF, 214,84 kB) | podrobnejšie informácie | 108,00 € | 15.03.2019 |
12/3/2017 | Ing. Ladislav Szilágyi- | 12/3/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 19.10.2017 | |
1/5/2022 |
Ing. Marcel Koncz IČO: 41285905 |
1/5/2022 (PDF, 1,09 MB) | podrobnejšie informácie | 700,00 € | 30.03.2022 |
1/AT/2019 |
Ing. Ondrej Šoltés IČO: 17231094 |
1/AT/2019 (PDF, 266,44 kB) | podrobnejšie informácie | 19.03.2019 | |
10/5/2012 |
INMEDIA s.r.o. IČO: 36019208 |
10/5/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 31.08.2012 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
29.05.2024 10:49