SPŠ dopravná Košice - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
1/7/2021 |
Grenasi, s. r .o. IČO: 46511792 |
1/7/2021 (PDF, 414,02 kB) | podrobnejšie informácie | 07.09.2021 | |
1/7/2020 |
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice IČO: 00161730 |
1_7_2020 (PDF, 1,92 MB) | podrobnejšie informácie | 16.09.2020 | |
1/7/2019 | Maratónsky kluv v Košiciach- | 1/7/2019 (PDF, 61,94 kB) | podrobnejšie informácie | 19.09.2019 | |
1/7/2017 |
Železnice Slovenskej republiky IČO: 31364501 |
1/7/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 19.06.2017 | |
1/7/2015 |
TransData s.r.o. IČO: 35741236 |
1/7/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 15.04.2015 | |
1/7/2014 |
Maratónsky klub Košice občianske združenie IČO: 00595209 |
1/7/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.09.2014 | |
1/7/2013 | NÚCEM- | 1/7/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 01.07.2013 | |
1/7/2012 |
UPJŠ v Košiciach IČO: 00397768 |
1/7/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.06.2012 | |
1/6/2019 |
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice IČO: 00161730 |
1/6/2019 (PDF, 642,25 kB) | podrobnejšie informácie | 23.07.2019 | |
1/6/2018 |
Centrum vedecko-technických informácií SR IČO: 00151882 |
1/6/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.01.2018 | |
1/6/2011 |
SOŠ automobilová IČO: 17078407 |
1/6/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 14.11.2011 | |
1/5/2022 |
Ing. Marcel Koncz IČO: 41285905 |
1/5/2022 (PDF, 1,09 MB) | podrobnejšie informácie | 700,00 € | 30.03.2022 |
1/5/2021 |
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice IČO: 00161730 |
1/5/2021 (PDF, 1,97 MB) | podrobnejšie informácie | 03.02.2021 | |
1/5/2020 |
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice IČO: 00161730 |
1/5/2020 (PDF, 3 MB) | podrobnejšie informácie | 28.09.2020 | |
1/5/2019 |
eurobus, a. s. IČO: 36211079 |
1/5/2019 (DOC, 51,5 kB) | podrobnejšie informácie | 06.09.2019 | |
1/5/2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o IČO: 50528041 |
1/5/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 24.05.2018 | |
1/5/2017 |
HU IRON IČO: 45447136 |
() | podrobnejšie informácie | 24.03.2017 | |
1/5/2016 |
Cestovná kancelária Ing. Radek Jakoby PhD. England Travel IČO: 44827709 |
1/5/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.01.2016 | |
1/5/2015 |
DATALAN a.s. IČO: 35810734 |
1/5/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 12.03.2015 | |
1/5/2014 |
MV SR Okresný úrad Košice IČO: 00151866 |
1/5/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 13.02.2014 | |
1/5/2013 |
Východoslovenská distribučná a.s. IČO: 36599361 |
1/5/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.01.2013 | |
1/5/2012 |
Góvinda vegetariánsky klub IČO: 36161896 |
1/5/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 31.05.2012 | |
1/5/2011 |
Messer Tatragas, spol. s r. o. IČO: 00685852 |
1/5/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 31.01.2011 | |
1/4/5/2010 |
Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 |
1/4/5/2010 (PDF) | podrobnejšie informácie | 09.11.2012 | |
1/4/2021 | SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice- | 1/4/2021 (PDF, 499,83 kB) | podrobnejšie informácie | 27.09.2021 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
29.05.2024 10:49