SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
2-05/2018 | Realus s.r.o.- | 2-05/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 5 500,00 € | 09.04.2018 |
132-21/2013 | Tehelňa Stova s.r.o.- | 132-21/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 5 490,90 € | 07.11.2013 |
104-04/2017 |
Ing. arch. Marián Šulík IČO: SKA0116AA |
104-04/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 5 400,00 € | 24.02.2017 |
10/2012 | Rudolf Jozef Vrana s.r.o.- | 10/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 5 320,00 € | 23.05.2012 |
28-03/2015 | Tehelňa Stova s.r.o.- | 28-03/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 5 000,00 € | 27.01.2015 |
104-10/2016 | Ing. Penxa Milan- | 104-10/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 4 950,00 € | 22.12.2016 |
25-25/2021 |
Ing. Martin Macala IČO: 44492367 |
25-25/2021 (PDF, 279,22 kB) | podrobnejšie informácie | 4 800,00 € | 29.12.2021 |
25-22/2021 |
Pedro plus s.r.o. IČO: 47039817 |
25-22/2021 (PDF, 118,92 kB) | podrobnejšie informácie | 4 800,00 € | 25.11.2021 |
25-21/2021 |
Cuník Ladislav IČO: 10761691 |
25-21/2021 (PDF, 451,61 kB) | podrobnejšie informácie | 4 800,00 € | 09.11.2021 |
25-05/2021 |
Realus s.r.o. IČO: 36182605 |
25-05/2021 (PDF, 889,9 kB) | podrobnejšie informácie | 4 500,00 € | 13.04.2021 |
36-03/2020 |
Cuník Ladislav IČO: 10761691 |
36-03/2020 (PDF, 409,41 kB) | podrobnejšie informácie | 4 500,00 € | 24.02.2020 |
28-2/2015 |
Mgr. Ambróz Koňak IČO: 37178091 |
28-2/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 4 320,00 € | 16.01.2015 |
132-3/2013 |
Repaská Mária IČO: 30666171 |
132-3/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 4 196,00 € | 19.03.2013 |
36-01/2020 |
PEDRO PLUS s.r.o. IČO: 47039817 |
36-01/2020 (PDF, 384,21 kB) | podrobnejšie informácie | 4 000,00 € | 16.01.2020 |
2-06/2018 |
Cuník Ladislav - Dataservis IČO: 10761691 |
2-06/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 4 000,00 € | 02.05.2018 |
104-01/2017 | Cunik Ladislav DATASERVIS- | 104-01/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 4 000,00 € | 09.02.2017 |
132-7/2013 |
Ing. Miroslav Maršálek IČO: 33061424 |
132-7/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 960,00 € | 30.05.2013 |
11/2012 |
SETEZA ELEKTRO, spol. s r.o. IČO: 31704387 |
11/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 960,00 € | 31.05.2012 |
25-06/2021 |
Ladislav Hricko IČO: 17301424 |
25-05/2021 (DOCX, 33,07 kB) | podrobnejšie informácie | 3 500,00 € | 13.05.2021 |
104-08/2017 | Chovanec - výťahy s.r.o.- | 104-08/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 300,00 € | 30.06.2017 |
19/2012 |
BELS s r.o. IČO: 2020034511 |
19/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 300,00 € | 21.12.2012 |
16/2012 |
Chovanec Jozef výťahová služba IČO: 10756116 |
16/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 300,00 € | 23.11.2012 |
01/2011 |
VAPS s.r.o. IČO: 45617872 |
01/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 188,00 € | 03.05.2011 |
5/2011 | A.P. Termoprojekt- | 5/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 100,00 € | 21.12.2011 |
1-02/2019 |
Ladislav Hricko IČO: 17301424 |
Zmluva 1-02/2019 (PDF, 2,5 MB) | podrobnejšie informácie | 3 000,00 € | 17.01.2019 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
23.05.2024 09:57