SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
6/2012 |
PEDRO družstvo Spišská Nová Ves IČO: 17075831 |
6/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 000,00 € | 03.04.2012 |
03/2011 |
PEDRO družstvo Spišská Nová Ves IČO: 17075831 |
03/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 000,00 € | 25.03.2011 |
2-11/2018 |
PC Profi, s.r.o. IČO: 44685173 |
2-11/2018 (PDF, 322,52 kB) | podrobnejšie informácie | 10 376,55 € | 27.08.2018 |
2-12/2018 |
Paedr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA IČO: 35463066 |
Zmluva 2-12/2018 (PDF, 408,3 kB) | podrobnejšie informácie | 7 208,89 € | 01.10.2018 |
132-22/2013 |
Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 |
132-22/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 05.11.2013 | |
01092020 |
Obec Bystrany IČO: 328995 |
36-10/2020 (PDF, 2,43 MB) | podrobnejšie informácie | 9 958,80 € | 17.09.2020 |
42-15/2014 | Občianské združenie Hviezdica- | 42-15/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 2 856,90 € | 09.12.2014 |
42-01/2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania IČO: 42134943 |
42-01/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 399,20 € | 22.01.2014 |
28-04/2015 |
Národný ústav certifikovaných meraní IČO: IČO: 42134943 DIČ: 2022673994 |
28-04/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 8 508,00 € | 30.01.2015 |
152/2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní IČO: IČO: 42134943 DIČ: 2022673994 |
152/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 05.08.2013 | |
42-04/2014 |
Mužík Ľubomír - Mplast IČO: 33653278 |
42-04/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 10 000,00 € | 26.02.2014 |
11/2011 |
Mužík Ľubomír - Mplast IČO: 33653278 |
11/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 000,00 € | 29.11.2011 |
28-05/2015 |
Múzeum Spiša IČO: 31297927 |
28-05/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.02.2015 | |
4/2012 k zmluve č. 2007/09/01/116 | MUDr. Vančo Jozef- | () | podrobnejšie informácie | 21.09.2012 | |
130 |
MMM group, s.r.o. IČO: 44997744 |
130 (PDF) | podrobnejšie informácie | 450,00 € | 25.02.2011 |
104-12/2017 |
MIGI s.r.o. IČO: 36187232 |
104-12/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 99 180,00 € | 05.10.2017 |
1/2016 | Mgr. Richnavská Ľudmila- | 1/2016 (DOCX) | podrobnejšie informácie | 30.06.2016 | |
02/2015 | Mgr. Richnavská Ľudmila- | 02/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.06.2015 | |
584-3/2016 | Mgr. Daniela Lozanová- | 584-3/2016 (DOCX) | podrobnejšie informácie | 27.09.2016 | |
2-01/2018 |
Mgr. Ambróz Koňak IČO: 37178091 |
2-01/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 5 760,00 € | 02.01.2018 |
28-2/2015 |
Mgr. Ambróz Koňak IČO: 37178091 |
28-2/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 4 320,00 € | 16.01.2015 |
14/2012 |
Mgr. Ambróz Koňak IČO: 37178091 |
14/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.10.2012 | |
104-07/2017 |
Mesto Spišská Nová Ves IČO: 2020717875 |
104-07/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 422,58 € | 31.03.2017 |
36-07/2020 |
Messer Tatragas s.r.o. IČO: 00685852 |
36-07/2020 (PDF, 2,76 MB) | podrobnejšie informácie | 17.04.2020 | |
ABO - 155291/1/2018 |
MESSER Tatragas s.r.o IČO: 00685852 |
ABO - 155291/1/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 422,52 € | 23.02.2018 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
23.05.2024 09:57