SOŠ obchodu a služieb Sobrance - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
5/ŠJ/2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. IČO: 36019208 |
5/ŠJ/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 01.02.2016 | |
6/ŠJ/2016 |
INMEDIA, spol. s.r.o. IČO: 36019208 |
6/ŠJ/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 01.02.2016 | |
4/ŠJ/2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. IČO: 36730866 |
4/ŠJ/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.01.2016 | |
7/ŠJ/2016 |
DMJ MARKET s.r.o. IČO: 36490661 |
7/ŠJ/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.01.2016 | |
8/ŠJ/2016 |
DMJ MARKET s.r.o. IČO: 36490661 |
8/ŠJ/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.01.2016 | |
9/ŠJ/2016 |
DMJ MARKET s.r.o. IČO: 36490661 |
9/ŠJ/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.01.2016 | |
10/ŠJ/2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. IČO: 36730866 |
10/ŠJ/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.01.2016 | |
11/ŠJ/2016 |
DMJ MARKET s.r.o. IČO: 36490661 |
11/ŠJ/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.01.2016 | |
Dodatok č. 4 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. IČO: 46782532 |
Dodatok č. 4 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.01.2016 | |
1/ŠJ/2016 |
FEGA-FROST s.r.o IČO: 36475939 |
1/ŠJ/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.01.2016 | |
2/ŠJ/2016 |
Martin Fiľko IČO: 34833501 |
2/ŠJ/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.01.2016 | |
12/ŠJ/2016 |
BID Vest Slovakia s.r.o. IČO: 34152199 |
12/ŠJ/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 26.01.2016 | |
26/2015 |
Mestský futbalový klub Sobrance IČO: 17148821 |
26/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 09.11.2015 | |
655/2015 | Commander Systems s.r.o.- | 655/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 16.10.2015 | |
3 |
Dalkia Komfort a.s. IČO: 2023569361 |
() | podrobnejšie informácie | 02.10.2015 | |
21/2015 |
Obec Inovce IČO: 00325228 |
21/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30.09.2015 | |
22/2015 | ŠK Zemplín- | 22/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 14.09.2015 | |
20/2015 |
Gymnázium Sobrance IČO: 00161187 |
20/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 10.09.2015 | |
Dodatok č. 3 |
Ministerstvo školstva SR sekcia štátnej starostlivosti o špo IČO: 00000100 |
Dodatok č. 3 (PDF) | podrobnejšie informácie | 06.05.2015 | |
1/2015 |
FURA s.r.o. IČO: 36211451 |
1/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 01.04.2015 | |
1/2/2015 |
GNOMA IČO: 36213063 |
1/2/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.02.2015 | |
2/2/2015 |
PhDr. OSTOVERCHÝ Ľubomír - EGO IČO: 35523140 |
2/2/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.02.2015 | |
3/2/2015 |
ABAL- Ing.BALAZ ANTON IČO: 32677804 |
3/2/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.02.2015 | |
Dodatok č. 1 k man.zml.2/2013 | Pro - Consult s.r.o.- | Dodatok č. 1 k man.zml.2/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.01.2015 | |
Dodatok č. 1 k mandát.zmluve 3/2013 | Pro - Consult s.r.o.- | Dodatok č. 1 k mandát.zmluve 3/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.01.2015 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
23.05.2024 14:05