SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
Sponzorská zmluva | Ján Cimer CIRO TRANS- | Sponzorská zmluva (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.02.2017 | |
Darovacia zmluva z 23.06.2015 | iVENT s.r.o.- | Darovacia zmluva z 23.06.2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 30.06.2015 |
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. 2014/0602/31640331 |
INTA,s.r.o. IČO: 34129863 |
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. 2014/0602/31640331 (PDF) | podrobnejšie informácie | 07.09.2015 | |
Zmluva o poskytovaní služby 2014/0602/31640331 |
INTA,s.r.o. IČO: 34129863 |
Zmluva o poskytovaní služby 2014/0602/31640331 (PDF) | podrobnejšie informácie | 03.06.2014 | |
201309120331 |
INTA,s.r.o. IČO: 34129863 |
201309120331 (TIF) | podrobnejšie informácie | 26.09.2013 | |
Zmluva o výpožičke | Ing. Veronika Mentová- | Zmluva o výpožičke (PDF) | podrobnejšie informácie | 10.01.2018 | |
Darovacia zmluva 21092016 | Ing. Veronika Mentová- | Darovacia zmluva 21092016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 26.09.2016 | |
Zmluva o dielo | Ing. Štefan Uhriňák-USK-Stavebná firma- | Zmluva o dielo (PDF) | podrobnejšie informácie | 80 892,68 € | 09.11.2016 |
19/2018 |
Ing. Marián Vojtek, Vojtek Ateliér IČO: 50377353 |
19/2019 (PDF, 881,96 kB) | podrobnejšie informácie | 2 899,00 € | 24.10.2018 |
Darovacia zmluva z 22. 06. 2017 | Ing. Marián Auer- | Darovacia zmluva z 22. 06. 2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 17.07.2017 | |
Zmluva o dielo č. 1/2015 |
Ing. Mačák Štefan IČO: 33637466 |
Zmluva o dielo č. 1/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.08.2015 | |
Zmluva o dielo č. 1/2016 | Ing. Juraj Lenčák- | Zmluva o dielo č. 1/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 14.01.2016 | |
Darovacia zmluva | Ing. Jozef Sedlák- | Darovacia zmluva (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.11.2017 | |
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zo dňa 09. 11. 2017 | Ing. Eva Moyzesová- | Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zo dňa 09. 11. 2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 19.09.2017 | |
RD č.4/2014/1 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO IČO: 32923244 |
RD č.4/2014/1 (JPG) | podrobnejšie informácie | 31.12.2014 | |
RD č. 2/2014/2 |
HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. IČO: 17324246 |
RD č. 2/2014/2 (JPG) | podrobnejšie informácie | 31.12.2014 | |
RD č. 2/2014/6 |
HairCare Professionals, s.r.o. IČO: 31348271 |
RD č. 2/2014/6 (JPG) | podrobnejšie informácie | 31.12.2014 | |
Zmluva o prevode správy majetku zo dňa 23.07.2015 | Gymnázium- | Zmluva o prevode správy majetku zo dňa 23.07.2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 24.07.2015 | |
RD 2/2014/8 | GLOBAL TRADE SERVICE s.r.o.- | RD 2/2014/8 (JPG) | podrobnejšie informácie | 27.01.2015 | |
22/2018 |
Focus-computers.r.o. IČO: 36188778 |
22/2018 (PDF, 2,15 MB) | podrobnejšie informácie | 06.11.2018 | |
Zmluva o výpožičke | Eva Moyzesová- | Zmluva o výpožičke (PDF) | podrobnejšie informácie | 190,00 € | 10.11.2016 |
26102011 |
EUROCOMPRO, s.r.o. IČO: 36761842 |
() | podrobnejšie informácie | 2 004,00 € | 02.11.2011 |
Sponzorská zmluva |
Emil Kozel IČO: 37734288 |
Sponzorská zmluva (PDF) | podrobnejšie informácie | 25.01.2016 | |
RD č. 2/2014/4 | DUKRA, s.r.o.- | RD č. 2/2014/4 (JPG) | podrobnejšie informácie | 31.12.2014 | |
22102012 |
DOMKO-Domov sociálnych služieb IČO: 00696986 |
22102012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 812,26 € | 23.10.2012 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
23.05.2024 13:53