Škola umeleckého priemyslu Košice - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
7/10/2019 |
Škola úžitkového výtvarnícvta, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 7/10/2019 (PDF, 805,49 kB) | podrobnejšie informácie | 12.07.2019 | |
8/10/2019 |
Škola úžitkového výtvarnícvta, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 8/10/2019 (PDF, 808,92 kB) | podrobnejšie informácie | 12.07.2019 | |
9/10/2019 |
Škola úžitkového výtvarnícvta, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 9/10/2019 (PDF, 804,29 kB) | podrobnejšie informácie | 12.07.2019 | |
10/10/2019 |
Škola úžitkového výtvarnícvta, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 10/10/2019 (PDF, 818,31 kB) | podrobnejšie informácie | 12.07.2019 | |
11/10/2019 |
Škola úžitkového výtvarnícvta, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 11/10/2019 (PDF, 806,16 kB) | podrobnejšie informácie | 12.07.2019 | |
12/10/2019 |
Škola úžitkového výtvarnícvta, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 12/10/2019 (PDF, 812,58 kB) | podrobnejšie informácie | 12.07.2019 | |
D2 k Zml o BU |
Štátna pokladnica IČO: 36065340 |
D2 k Zml o BU (PDF) | podrobnejšie informácie | 31.01.2017 | |
6/6/2017 |
Štátne divadlo Košice IČO: 31299512 |
6/6/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.06.2017 | |
008/2015 | Štúdio RTVS Košice- | 008/2015 (PDF, 596,77 kB) | podrobnejšie informácie | 22.05.2015 | |
015/2015 | Štúdio RTVS Košice- | 015/2015 (PDF, 600,01 kB) | podrobnejšie informácie | 22.05.2015 | |
4/4/2015 |
Šuvka n.f. IČO: 35579536 |
4/4/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.10.2015 | |
3/4/2015 |
Šuvka n.f. IČO: 35579536 |
3/4/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30.09.2015 | |
Darovacia zmluva č. 12/2014 |
Šuvka n.f. IČO: 35579536 |
Darovacia zmluva č. 12/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 379,99 € | 21.10.2014 |
9/2013 |
Šuvka n.f. IČO: 35579536 |
9/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 11.06.2013 |
10/2013 |
Šuvka n.f. IČO: 35579536 |
10/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 11.06.2013 |
6/2012 |
Šuvka n.f. IČO: 35579536 |
() | podrobnejšie informácie | 214,00 € | 01.09.2012 |
5/2012 |
T.O.M.I. s.r.o. IČO: 46738835 |
() | podrobnejšie informácie | 11.09.2012 | |
556/30/07/2013 |
TAYLLOR & COX Slovensko a.s. IČO: 46256831 |
556/30/07/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30.07.2013 | |
2/2/2021 | Tomáš Bandura- | Zml 2/2/2021 (PDF, 348,46 kB) | podrobnejšie informácie | 10.09.2021 | |
3/2/2020 | Tomáš Bandura- | Zml 3/2/2020 (PDF, 378,06 kB) | podrobnejšie informácie | 12.10.2020 | |
1/10/2020 | Tomáš Bandura- | Zml 1/10/2020 (PDF, 1,37 MB) | podrobnejšie informácie | 12.10.2020 | |
3/2/2019 |
Tomáš Máte - ArtGips IČO: 41036255 |
Zml 3/2/2019 (PDF, 587,76 kB) | podrobnejšie informácie | 12.08.2019 | |
3/2/2018 |
Tomáš Máte - ArtGips IČO: 41036255 |
3/2/2018 (PDF, 567,91 kB) | podrobnejšie informácie | 16.10.2018 | |
5/6/2015 |
TransData s.r.o. IČO: 35741236 |
5/6/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 31.03.2015 | |
2/2/2016 |
TREING - Ing. Ondrej Tresa IČO: 46024514 |
2/2/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.08.2016 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:03
Upravené:
06.06.2024 14:07