Škola umeleckého priemyslu Košice - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
3/4/2017 | - | 3/4/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.02.2017 | |
3/4/2016 |
Centrum vedecko-technických informácií SR IČO: 00151882 |
3/4/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 05.05.2016 | |
3/4/2015 |
Šuvka n.f. IČO: 35579536 |
3/4/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30.09.2015 | |
3/3/2019 |
CREATIVE PRO (KE) S.R.O. IČO: 46132856 |
Zml 3/3/2019 (PDF, 770,12 kB) | podrobnejšie informácie | 11.07.2019 | |
3/2013 |
Združenie rodičov pri Škole úžitkového výtvarníctva IČO: 35569832 |
3/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 789,00 € | 15.05.2013 |
3/2/2021 |
Flash Mont s.r.o. IČO: 46909923 |
Zml 3/2/2021 (PDF, 386,53 kB) | podrobnejšie informácie | 02.11.2021 | |
3/2/2020 | Tomáš Bandura- | Zml 3/2/2020 (PDF, 378,06 kB) | podrobnejšie informácie | 12.10.2020 | |
3/2/2019 |
Tomáš Máte - ArtGips IČO: 41036255 |
Zml 3/2/2019 (PDF, 587,76 kB) | podrobnejšie informácie | 12.08.2019 | |
3/2/2018 |
Tomáš Máte - ArtGips IČO: 41036255 |
3/2/2018 (PDF, 567,91 kB) | podrobnejšie informácie | 16.10.2018 | |
3/2/2016-D1 |
ELEKTROFINAL Košice s.r.o. IČO: 50296698 |
3/2/2016-D1 (PDF) | podrobnejšie informácie | 31.08.2016 | |
3/2/2016 |
ELEKTROFINAL Košice s.r.o. IČO: 50296698 |
3/2/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.08.2016 | |
3/2/2015 | Karol Kačmáry fy""K""- | 3/2/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 11.09.2015 | |
3/10/2019 |
Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 3/10/2019 (PDF, 806,44 kB) | podrobnejšie informácie | 12.07.2019 | |
3/10/2018 | - | 3/10/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22.06.2018 | |
3/1/8/2021 - 3/41/8/2021 | - | Zml 3/1/8/2021 - Zml 3/41/8/2021 () | podrobnejšie informácie | 31.05.2021 | |
29-42/2015 | - | () | podrobnejšie informácie | 28.05.2015 | |
29 - 34/8/2017 | - | () | podrobnejšie informácie | 26.05.2017 | |
24 - 39/8/2018 | - | () | podrobnejšie informácie | 27.05.2018 | |
22-28/2015 | - | () | podrobnejšie informácie | 28.05.2015 | |
20130423 |
Lindstrom s.r.o. IČO: 35742364 |
20130423 (JPG) | podrobnejšie informácie | 23.04.2013 | |
2013_PKR_PO_KE_046 |
MPC IČO: 00164348 |
2013_PKR_PO_KE_046 (PDF) | podrobnejšie informácie | 13.04.2013 | |
2/9/2021 | Eva Čarnoká- | Zml 2/9/2021 (PDF, 530,7 kB) | podrobnejšie informácie | 27.05.2021 | |
2/9/2019 |
Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice IČO: 00133132 |
Zml 2/9/2019 (PDF, 3,32 MB) | podrobnejšie informácie | 28.06.2019 | |
2/9/2016c | - | 2/9/2016c (PDF) | podrobnejšie informácie | 04.04.2016 | |
2/9/2016b | - | 2/9/2016b (PDF) | podrobnejšie informácie | 04.04.2016 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:03
Upravené:
06.06.2024 14:07