Gymnázium Trebišov - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2013 |
Ministerstvo vnútra SR IČO: 00151866 |
01/05/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 14.05.2013 | |
01/05/2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- | 01/05/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 24.03.2014 |
03/2015 |
GLOBAL SERVIS TV s.r.o. IČO: 47621796 |
03/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 800,00 € | 27.11.2015 |
04/2015 | Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa- | 04/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20 020,00 € | 09.12.2015 |
05/2015 |
ARRIVA Mihalovce a.s. IČO: 36214078 |
05/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 170,00 € | 21.12.2015 |
0519/2011 |
Štátny pedagogický ústav IČO: 30807506 |
0519/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 959,93 € | 10.04.2012 |
0520/2011 |
Štátny pedagogický ústav IČO: 30807506 |
0520/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 959,85 € | 10.04.2012 |
0793/2015 |
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky IČO: 00164381 |
0793/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.11.2015 | |
1/10/2012 |
Dalkia Komfort a.s. IČO: 46782532 |
1/10/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 25.10.2012 | |
1/2/2012 | PaedDr. Tibor Volčko- | 1/2/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 17.05.2012 | |
1/2/2012 | PaedDr. Tibor Volčko- | 1/2/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 04.04.2012 | |
1/2/2013 | Katarína Gibová- | 1/2/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 05.03.2013 | |
1/2/2014 | Katarína Gibová- | 1/2/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 60,75 € | 24.03.2014 |
1/2012 |
Ing. Vladimír Tkáč IČO: 40385957 |
1/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 01.03.2012 | |
1/2013 |
ASO Vending Nápojové automaty IČO: 1020563214 |
1/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 21.01.2014 | |
1/2013 | Ing.Vladimír Tkáč- | 1/2013 (JPG) | podrobnejšie informácie | 01.01.2013 | |
1/2014 | BONAM s.r.o.- | 1/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 04.08.2014 | |
1/2014 |
Ing. Vladimír Tkáč IČO: 40385957 |
() | podrobnejšie informácie | 07.02.2014 | |
1/4/2012 | Karol Kováč- | 1/4/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.03.2012 | |
1/4/2013 | RNDr. Miriam Lešová- | 1/4/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 18.03.2013 | |
121/2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní IČO: IČO: 42134943 DIČ: 2022673994 |
121/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.01.2014 | |
15 | Akadémia vzdelania OVB n.o.- | 15 (PDF) | podrobnejšie informácie | 10.10.2012 | |
159/2014/1.1./OPV |
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky IČO: 00164381 |
159/2014/1.1./OPV (PDF) | podrobnejšie informácie | 10.02.2014 | |
17 |
ASO Vending Nápojové automaty IČO: 1020563214 |
17 (PDF) | podrobnejšie informácie | 18.10.2012 | |
17/2013/5028 |
Obvodný úrad Košice - odbor školstva IČO: 00151866 |
17/2013/5028 (PDF) | podrobnejšie informácie | 119,98 € |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
22.05.2024 11:17