Správa majetku KSK - zmluvy
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
54/2013 | Kultúrne centrum KSK- | 54/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 11.12.2013 | |
54/2013 |
MUDr. Monika Jarčušková IČO: 35559993 |
54/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 01.03.2013 | |
54/2012 |
Peter Šelleng IČO: 34743375 |
54/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.05.2012 | |
54/2012 |
Peter Šelleng IČO: 34743375 |
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č. 54/2012 (PDF, 236,7 kB) | podrobnejšie informácie | 29.05.2012 | |
54/2011 |
ZELDENT s.r.o. IČO: 36775304 |
54/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.07.2011 | |
54/2011 |
ZELDENT s.r.o. IČO: 36775304 |
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č. 54/2011 (PDF, 240,34 kB) | podrobnejšie informácie | 29.07.2011 | |
54/2008 |
Malá Praha, spol. s r.o. IČO: 36187011 |
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č. 54/2008 (PDF, 5,8 MB) | podrobnejšie informácie | ||
539/2021 |
PLUS, spol. s r.o. IČO: 31 355 099 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 62/2021 (PDF, 1,31 MB) | podrobnejšie informácie | 31.08.2021 | |
539/2018 |
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Košice IČO: 30794536 |
Dodatok č. 2/2019 k Zml.o nájme nebyt.priestoru č. 61/2009 v znení Dod. č. 1/2017 (PDF, 6,13 MB) | podrobnejšie informácie | 16.10.2019 | |
539/2018 |
BONA FIDE, o.z. IČO: 31310711 |
Dodatok č. 1/2018 k Vyhláseniu dlžníka a uznanie dlhu zo dňa 29.6.2018 (PDF, 847,92 kB) | podrobnejšie informácie | 147 231,54 € | 07.12.2018 |
539/2017 |
Ing. Ladislav Nagy - AROW IČO: 14395703 |
539/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.06.2017 | |
539/2017 |
Ing. Ladislav Nagy - AROW IČO: 14395703 |
Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. 68/2012 o nájme parkovacieho miesta (PDF, 734,17 kB) | podrobnejšie informácie | 23.06.2017 | |
538/2021 |
FARMALOG, spol. s r.o. IČO: 44 349 599 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 61/2021 (PDF, 1,52 MB) | podrobnejšie informácie | 31.08.2021 | |
538/2019 |
Ing. Monika Erényi IČO: 46696806 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 41/2019 (PDF, 2,74 MB) | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 11.10.2019 |
538/2018 |
Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s. IČO: 36211541 |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 43001246 (PDF, 3,26 MB) | podrobnejšie informácie | 06.12.2018 | |
538/2017 |
Ing. Ladislav Nagy - AROW IČO: 14395703 |
538/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.06.2017 | |
538/2017 |
Ing. Ladislav Nagy - AROW IČO: 14395703 |
Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 5/2013 zo dňa 21.12.2012 (PDF, 731,81 kB) | podrobnejšie informácie | 23.06.2017 | |
537/2021 |
STROJ IČO: 52 590 941 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 58/2021 (PDF, 1,23 MB) | podrobnejšie informácie | 31.08.2021 | |
537/2019 |
Ing. Monika Erényi IČO: 46696806 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 39/2019 (PDF, 3,14 MB) | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 01.10.2019 |
537/2018 |
Košický seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku IČO: 36569794 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splácaní dlhu (PDF, 848,39 kB) | podrobnejšie informácie | 7 243,39 € | 06.12.2018 |
537/2017 |
Ing. Ladislav Nagy - AROW IČO: 14395703 |
537/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.06.2017 | |
537/2017 |
Ing. Ladislav Nagy - AROW IČO: 14395703 |
Dodatok č. 6/2017 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 324/2007 (PDF, 890,57 kB) | podrobnejšie informácie | 23.06.2017 | |
536/2021 |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice IČO: 00 606 766 |
Zmluva o výpožičke č. 51/2021 (PDF, 1,14 MB) | podrobnejšie informácie | 31.08.2021 | |
536/2019 |
Silvia Kocová - SK TRADE IČO: 32 470 860 |
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 87/2014 (PDF, 725,74 kB) | podrobnejšie informácie | 27.09.2019 | |
536/2018 |
RADOVAN PAMPURIK s.r.o. IČO: 47769335 |
Dodatok č. 2/2018 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 46/2016 zo dňa 29.9.2016 v znení Dod.č.1/2018 zo dňa 25.6.2018 (PDF, 3,41 MB) | podrobnejšie informácie | 06.12.2018 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
01.08.2022 16:33