Správa majetku KSK - zmluvy
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
406/2018 | Mgr. Karolína Hrešková- | 406/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.03.2018 | |
407/2018 |
MUDr. Nina Kostiková IČO: 17072964 |
407/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.03.2018 | |
408/2018 |
MUDr. Nina Kostiková IČO: 17072964 |
408/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.03.2018 | |
407/2018 |
MUDr. Nina Kostiková IČO: 17072964 |
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 39/2013 zo dňa 20.6.2013 (PDF, 1,62 MB) | podrobnejšie informácie | 29.03.2018 | |
408/2018 |
MUDr. Nina Kostiková IČO: 17072964 |
Dohoda o platbách - na rok 2018 - 2019 (PDF, 524,83 kB) | podrobnejšie informácie | 29.03.2018 | |
406/2018 | Mgr. Karolína Hrešková- | Dohoda o platbách - na rok 2018 - 2019 (PDF, 510,72 kB) | podrobnejšie informácie | 29.03.2018 | |
405/2018 |
MEDIKRUP spol. s r.o. IČO: 36573787 |
Dohoda o platbách - na rok 2018 - 2019 (PDF, 658,16 kB) | podrobnejšie informácie | 29.03.2018 | |
403/2018 | Mgr. Stanislav Eliáš- | Dohoda o platbách - na rok 2018 - 2019 (PDF, 501,48 kB) | podrobnejšie informácie | 29.03.2018 | |
401/2018 |
TAUPAL, spol. s r.o. IČO: 43855709 |
Dohoda o platbách - na rok 2018 - 2019 (PDF, 618,24 kB) | podrobnejšie informácie | 29.03.2018 | |
376/2018 | Lukáš Čerňák- | Dodatok č. 2/2018 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 69/2013 v znení Dod.č.1/2016 zo dňa 20.7.2016 (PDF, 1,69 MB) | podrobnejšie informácie | 29.03.2018 | |
404/2018 |
SQS Košice, spol. s r.o. IČO: 36191493 |
Dohoda o platbách - na rok 2018 - 2019 (PDF, 569,53 kB) | podrobnejšie informácie | 29.03.2018 | |
400/2018 | Tomáš Kohányi- | Dohoda o platbách - na rok 2018 - 2019 (PDF, 535,3 kB) | podrobnejšie informácie | 29.03.2018 | |
402/2018 |
BIOVEGA, s.r.o. IČO: 36204242 |
Dohoda o platbách - na rok 2018 - 2019 (PDF, 663,44 kB) | podrobnejšie informácie | 29.03.2018 | |
294/2018 |
SYLVIUS s.r.o. Košice IČO: 36583464 |
294/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.03.2018 | |
374/2018 |
Ing. Ľuboslav Mihály IČO: 47698055 |
374/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.03.2018 | |
375/2018 |
STAVOCHEM s.r.o. IČO: 36198935 |
375/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.03.2018 | |
376/2018 | Lukáš Čerňák- | 376/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.03.2018 | |
377/2018 |
LUKA centrum, s.r.o. IČO: IČO: 47536756 DIČ: 2023930975 |
377/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.03.2018 | |
378/2018 |
Silvia Kocová - SK TRADE IČO: 31267386 |
378/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.03.2018 | |
379/2018 |
Cumulus s.r.o. IČO: 36217417 |
379/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.03.2018 | |
380/2018 |
Cumulus s.r.o. IČO: 36217417 |
380/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.03.2018 | |
381/2018 |
Cumulus s.r.o. IČO: 36217417 |
381/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.03.2018 | |
382/2018 |
Cumulus s.r.o. IČO: 36217417 |
382/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.03.2018 | |
383/2018 | Daniela Szalaiová- | 383/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.03.2018 | |
384/2018 |
DOSAV Moldava nad Bodvou, s.r.o. IČO: 36195821 |
384/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.03.2018 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
01.08.2022 16:33