Správa majetku KSK - zmluvy
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
339/2007 |
Ivan Džombák IČO: 41427386 |
339/2007 (PDF) | podrobnejšie informácie | 26.07.2011 | |
79/2010 |
František Tirpák IČO: 10702334 |
79/2010 (PDF) | podrobnejšie informácie | 26.07.2011 | |
56/2009 |
Ružena Rakuščinecová KOZMETIKA ""SÓLO"" IČO: 35234946 |
56/2009 (PDF) | podrobnejšie informácie | 26.07.2011 | |
55/2008 | Tomáš Kohányi- | 55/2008 (PDF) | podrobnejšie informácie | 26.07.2011 | |
1/2011 |
Iveta Hogyová - UNIVERSUM IČO: 17096138 |
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 39/2011 zo dňa 13.05.2011 (PDF, 28,19 kB) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
1/2011 |
Adamant s.r.o. IČO: 43987087 |
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 33/2011 zo dňa 26.4.2011 (PDF, 28,3 kB) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
79/2009 |
Eva Michalková - EVITA IČO: 37 521 187 |
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 79/2009 (PDF, 87,67 kB) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
76/2009 |
Anna Fečová - FEMINA IČO: 37 521 179 |
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 76/2009 (PDF, 114,8 kB) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
1/2011 |
Ing. Marta Bališinová IČO: 32465475 |
Dodatok č. 1/2011 k Zml.o nájme nebyt.priestoru č. 129/2009 (PDF, 27,92 kB) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
1/2011 |
BIOVEGA, s.r.o. IČO: 36204242 |
Dodatok č. 1/2011 k Zml.o nájme nebyt.priestoru č. 130/2009 (PDF, 28,1 kB) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
175/2007 |
Júlia Quirschfeld IČO: 36997757 |
175/2007 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
129/2009 |
Ing. Marta Bališinová IČO: 32465475 |
129/2009 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
104/2009 |
Ing. Ivan Gulej IČO: 37739760 |
104/2009 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
33/2011 |
Adamant s.r.o. IČO: 43987087 |
33/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
76/2009 |
Anna Fečová - Femina IČO: 37521179 |
76/2009 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
39/2011 |
Iveta Hogyová - UNIVERSUM IČO: 17096138 |
39/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
79/2009 |
Eva Michalková IČO: 37521187 |
79/2009 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
72/2009 |
Zuzana Balogová IČO: 32528132 |
72/2009 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
130/2009 |
BIOVEGA, s.r.o. IČO: 36204242 |
130/2009 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
91/2010 |
Peter Ilavský - EUROPLAST IČO: 40262111 |
91/2010 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
60/2011 |
WAPCARS service, s.r.o. IČO: 36590151 |
60/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
70/2009 |
Dušan Béreš-BEHA-AUTOSERVIS IČO: 32474504 |
70/2009 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.07.2011 | |
1/2011 |
MIRACOM PLUS s.r.o. IČO: 36586846 |
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 40/2011 zo dňa 23.5.2011 (PDF, 28,85 kB) | podrobnejšie informácie | 28.07.2011 | |
4/2011 |
Ing. Ladislav Nagy - AROW IČO: 14395703 |
Dodatok č. 4/2011 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 324/2007 (PDF, 29,08 kB) | podrobnejšie informácie | 28.07.2011 | |
53/2008 |
Ing.Peter Grendel - Autoškola IČO: 35064145 |
53/2008 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.07.2011 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
01.08.2022 16:33