VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
28/10/19 |
Bidfood Slovakia s.r.o. IČO: 34152199 |
28/10/19 (PDF, 613,15 kB) | podrobnejšie informácie | 6 540,11 € | 04.11.2019 |
28/11/12 |
INMEDIA, spol. s.r.o. IČO: 36019208 |
28/11/12 (PDF) | podrobnejšie informácie | 06.11.2012 | |
28/11/2013 |
CHRISTEYNS Slovakia, s.r.o. IČO: 46872973 |
28/11/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 05.12.2013 | |
28/12/15 |
KRIDLA s.r.o. IČO: IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 |
28/12/15 (PDF) | podrobnejšie informácie | 5 543,09 € | 02.12.2015 |
28/2020/ZP | Ing. Kamil Popovič- | 28/2020/ZP (PDF, 642,81 kB) | podrobnejšie informácie | 02.07.2021 | |
29/08/20 |
LAHODA s.r.o. IČO: 36845418 |
29/08/20 (PDF, 6,36 MB) | podrobnejšie informácie | 8 160,54 € | 10.08.2020 |
29/08/21 |
INMEDIA, spol.s.r.o. IČO: 36019208 |
29/08/21 (PDF, 3,31 MB) | podrobnejšie informácie | 53 732,03 € | 20.08.2021 |
29/10/14 |
HO&PE FAMILY s.r.o. IČO: 44360991 |
29/10/14 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22 693,08 € | 30.10.2014 |
29/10/17 |
KOMFOS Prešov spol.s.r.o. IČO: 36454184 |
29/10/17 (PDF) | podrobnejšie informácie | 33 000,02 € | 11.10.2017 |
29/10/18 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35937874 |
29/10/18 (PDF, 2,57 MB) | podrobnejšie informácie | 26.10.2018 | |
29/11/12 |
USK stavebno-dopravná firma, Ing. Uhriňák IČO: 10741437 |
29/11/12 (PDF) | podrobnejšie informácie | 5 838,29 € | 06.11.2012 |
29/11/13 |
KOSIT a.s IČO: 36205214 |
29/11/13 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.11.2013 | |
29/11/16 |
HO&PE FAMILY s.r.o. IČO: 44360991 |
29/11/16 (PDF) | podrobnejšie informácie | 16 557,60 € | 04.11.2016 |
29/12/15 |
KRIDLA s.r.o. IČO: IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 |
29/12/15 (PDF) | podrobnejšie informácie | 2 736,19 € | 02.12.2015 |
29/2020/ZP | Mária Gorelová- | 29/2020/ZP (PDF, 435,57 kB) | podrobnejšie informácie | 23.08.2021 | |
3/2020/ZP | Eduard Mikita- | 3/2020/ZP (PDF, 340,54 kB) | podrobnejšie informácie | 24.06.2020 | |
3/2022/ZP | Elena Kozelová- | 3/2022/ZP (PDF, 1,2 MB) | podrobnejšie informácie | 26.01.2022 | |
3/29/10/18 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. IČO: 35937874 |
3/29/10/18 (PDF, 781,48 kB) | podrobnejšie informácie | 17.01.2020 | |
30/08/20 |
Tofako plus s.r.o. IČO: 46995145 |
30/08/20 (PDF, 3,08 MB) | podrobnejšie informácie | 29 909,11 € | 17.08.2020 |
30/10/14 |
Tatranská mliekáreň a.s. IČO: 31654363 |
30/10/14 (PDF) | podrobnejšie informácie | 42 184,32 € | 30.10.2014 |
30/10/17 |
Šarišské pekárne a cukrárne a.s. IČO: 30414245 |
30/10/17 (PDF) | podrobnejšie informácie | 32 509,66 € | 30.10.2017 |
30/10/18 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. IČO: 30414245 |
30/10/18 (PDF, 1,49 MB) | podrobnejšie informácie | 34 655,33 € | 29.10.2018 |
30/10/21 |
MASO J+L s.r.o. IČO: 36569194 |
30/10/21 (PDF, 5,49 MB) | podrobnejšie informácie | 60 121,40 € | 07.10.2021 |
30/11/12 |
D&D Dzurňák Tomáš Ing. IČO: 14382857 |
30/11/12 (PDF) | podrobnejšie informácie | 06.11.2012 | |
30/11/13 |
KOSIT a.s IČO: 36205214 |
30/11/13 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.11.2013 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
09.07.2024 11:48