VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
10/07/11 |
INMEDIA, spol. s.r.o. IČO: 36019208 |
10/07/11 (PDF) | podrobnejšie informácie | 13.07.2011 | |
09/06/11 |
Komes Plus s.r.o. IČO: 31720595 |
09/06/11 (PDF) | podrobnejšie informácie | 04.07.2011 | |
07/05/11 |
Ing. Jozef Brič IČO: 10690557 |
07/05/11 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.05.2011 | |
06/04/11 |
MASO J+L , s.r.o. IČO: 36569194 |
06/04/11 (PDF) | podrobnejšie informácie | 25.04.2011 | |
18/12/10 |
MASO J+L, s.r.o. IČO: 36569194 |
18/12/10 (PDF) | podrobnejšie informácie | 14.04.2011 | |
07/07/10 |
INMEDIA, spol. s.r.o. IČO: 36019208 |
07/07/10 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30.03.2011 | |
04/03/2011 |
LEXON, s.r.o. IČO: 36177385 |
04/03/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 17.03.2011 | |
03/02/11 | Ing. Dzurňák DaD- | 03/02/11 (PDF) | podrobnejšie informácie | 17.02.2011 | |
02/02/11 |
ECOLAB IČO: 31342213 |
02/02/11 (PDF) | podrobnejšie informácie | 07.02.2011 | |
01/01/2011 | Beňová Mária- | 01/01/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 24.01.2011 | |
08/03/20 |
Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 |
08/03/20 (PDF, 247,73 kB) | podrobnejšie informácie | 1,20 € | 06.03.2020 |
148-19 |
MASO J+L s.r.o. IČO: 36569194 |
148-19 (PDF, 126,64 kB) | podrobnejšie informácie | 37,16 € | 12.11.2019 |
154-20 | Mária Villímová- | 154-20 (PDF, 122,93 kB) | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 02.09.2020 |
151-20 | PhDr. Kristína Cibríková- | 151-20 (PDF, 126,19 kB) | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 02.06.2020 |
149-19 | Anton Bálint- | 149-19 (PDF, 122,09 kB) | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 15.11.2019 |
157-20 | Miroslav Bartošovič- | 157-20 (PDF, 123,84 kB) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 05.11.2020 |
156/20 | Ing. Jana Schwarzová- | Darovacia zmluva (PDF, 196,75 kB) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 21.10.2020 |
17/07/14 |
CUBS, s.r.o. IČO: 36572799 |
17/07/14 (PDF) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 25.07.2014 |
158/21 | Jarmila Juhásová- | 158/21 (PDF, 118,96 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 05.03.2021 |
147-19 | Tibor Wawrek- | 147-19 (PDF, 118,98 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 14.08.2019 |
153-20 | Ľubica Trebuľová- | 153-20 (PDF, 131,38 kB) | podrobnejšie informácie | 140,00 € | 02.07.2020 |
01/01/14 | Beňová Mária- | 01/01/14 (PDF) | podrobnejšie informácie | 252,00 € | 07.01.2014 |
01/01/13 | Beňová Mária- | 01/01/13 (PDF) | podrobnejšie informácie | 252,00 € | 07.01.2013 |
152-20 |
Teva Czech Industries s.r.o. IČO: 26785323 |
152-20 (PDF, 1,28 MB) | podrobnejšie informácie | 270,91 € | 18.06.2020 |
10/04/2014 |
CUBS, s.r.o. IČO: 36572799 |
10/04/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 03.04.2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
09.07.2024 11:48