VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
11/04/13 |
Ing. Milanna Kopčová IČO: 41424727 |
11/04/13 (PDF) | podrobnejšie informácie | 2 160,00 € | 05.04.2013 |
07/02/2012 |
Ing.Milanna Kopčová IČO: 41424727 |
07/02/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 2 240,00 € | 21.02.2012 |
22/2020/ZP | Ing. Milan Martinský- | 22/2020/ZP (PDF, 342,83 kB) | podrobnejšie informácie | 05.05.2021 | |
47/12/14 |
Ing. Lubomir Gallovič-AGROPLUS IČO: 37714660 |
47/12/14 (PDF) | podrobnejšie informácie | 13 330,80 € | 30.12.2014 |
25/09/14 |
Ing. Lubomir Gallovič-AGROPLUS IČO: 37714660 |
25/09/14 (PDF) | podrobnejšie informácie | 21 240,00 € | 26.09.2014 |
19/07/14 |
Ing. Lubomir Gallovič-AGROPLUS IČO: 37714660 |
19/07/14 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28 122,60 € | 30.07.2014 |
20/07/14 |
Ing. Lubomir Gallovič-AGROPLUS IČO: 37714660 |
20/07/14 (PDF) | podrobnejšie informácie | 26 914,74 € | 30.07.2014 |
36/12/13 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS IČO: 37714660 |
36/12/13 (PDF) | podrobnejšie informácie | 18.12.2013 | |
21/10/13 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS IČO: 37714660 |
21/10/13 (PDF) | podrobnejšie informácie | 03.10.2013 | |
17/08/13 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS IČO: 37714660 |
17/08/13 (PDF) | podrobnejšie informácie | 13.08.2013 | |
18/08/13 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS IČO: 37714660 |
18/08/13 (PDF) | podrobnejšie informácie | 13.08.2013 | |
26/09/12 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS IČO: 37714660 |
26/09/12 (PDF) | podrobnejšie informácie | 26.09.2012 | |
20/08/12 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS IČO: 37714660 |
20/08/12 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.08.2012 | |
21/08/12 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS IČO: 37714660 |
21/08/12 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.08.2012 | |
27/2020/ZP | Ing. Kamil Popovič- | 27/2020/ZP (PDF, 641,13 kB) | podrobnejšie informácie | 02.07.2021 | |
28/2020/ZP | Ing. Kamil Popovič- | 28/2020/ZP (PDF, 642,81 kB) | podrobnejšie informácie | 02.07.2021 | |
Z20221081_Z (01/02/22) |
Ing. Kamil Dobranský - AMD IČO: 47768681 |
Z20221081_Z (01/02/22) (PDF, 2,27 MB) | podrobnejšie informácie | 2 590,00 € | 18.02.2022 |
47/12/18 |
Ing.Jozef Šifra CORA IČO: 14280205 |
47/12/18 (PDF, 400,14 kB) | podrobnejšie informácie | 7 020,00 € | 14.12.2018 |
46/12/18 |
Ing.Jozef Šifra CORA IČO: 14280205 |
46/12/18 (PDF, 396,94 kB) | podrobnejšie informácie | 12 840,00 € | 14.12.2018 |
37/11/18 |
Ing. Jozef Šifra CORA IČO: 14280205 |
37/11/18 (PDF, 615,17 kB) | podrobnejšie informácie | 5 112,00 € | 09.11.2018 |
49/12/17 |
Ing.Jozef Šifra CORA IČO: 14280205 |
49/12/17 (PDF) | podrobnejšie informácie | 7 751,72 € | 27.12.2017 |
5/2020/ZP | Ing.Jozef Geci-Borov- | 5/2020/ZP (PDF, 329,14 kB) | podrobnejšie informácie | 21.07.2020 | |
07/05/11 |
Ing. Jozef Brič IČO: 10690557 |
07/05/11 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.05.2011 | |
37/11/19 |
Ing. Ján Kačala IČO: 30648904 |
37/11/19 (PDF, 958,66 kB) | podrobnejšie informácie | 11 940,00 € | 29.11.2019 |
156/20 | Ing. Jana Schwarzová- | Darovacia zmluva (PDF, 196,75 kB) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 21.10.2020 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
09.07.2024 11:48