IDEA Prakovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
8/2012 |
Štefan Štirban IČO: 46210822 |
8/2012 (JPEG) | podrobnejšie informácie | 04.01.2012 | |
8/2011 |
Štefan Štirban IČO: 46210822 |
8/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.08.2011 | |
1/2018 |
Tabita - IKSS s.r.o. IČO: 50301861 |
1/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 2 300,00 € | 17.01.2018 |
3560/2018 |
Tatranská mliekareň IČO: 31654363 |
3560/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.01.2018 | |
1/2017 |
Tatranská mliekareň IČO: 31654363 |
1/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 11.01.2017 | |
1/2016 |
Tatranská mliekareň IČO: 31654363 |
1/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 17.02.2016 | |
Rámcová kúpna zmluva č. 1/10/2013 |
Tatranská mliekareň IČO: 31654363 |
Rámcová kúpna zmluva č. 1/10/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 25.10.2013 | |
/2012 |
Tatranská mliekareň IČO: 31654363 |
/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 19.07.2012 | |
3560/2011 |
Tatranská mliekareň IČO: 31654363 |
3560/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 13.07.2011 | |
12/2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. IČO: 31654363 |
12/2019 (PDF, 3,12 MB) | podrobnejšie informácie | 21.03.2019 | |
12/2021 |
Tatranská mliekareň a.s. IČO: 31654363 |
12/2021 (PDF, 3,61 MB) | podrobnejšie informácie | 7 878,74 € | 11.11.2021 |
15/2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. IČO: 31654363 |
15/2020 (PDF, 2,58 MB) | podrobnejšie informácie | 24.08.2020 | |
14/2021 |
ÚPSVaR IČO: 30794536 |
14/2021 (PDF, 2,1 MB) | podrobnejšie informácie | 15.11.2021 | |
32/2020 |
ÚPSVaR Spišská Nová Ves IČO: 30794536 |
32/2020 (PDF, 4,74 MB) | podrobnejšie informácie | 37 014,39 € | 04.12.2020 |
27/2020 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny IČO: 30794536 |
27/2021 (PDF, 2,65 MB) | podrobnejšie informácie | 23.11.2020 | |
dohoda č. ISR/Po/29/05/2017/03/SER-04 | V a V Servis s.r.o.- | dohoda č. ISR/Po/29/05/2017/03/SER-04 (PDF) | podrobnejšie informácie | 01.06.2017 | |
Kúpna zmluva č. MK 55/2013 |
Velcom , s.r.o. IČO: 36056677 |
Kúpna zmluva č. MK 55/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 09.10.2013 | |
MD010/2014 |
VELCON spol.s.r.o. IČO: 36056677, |
MD010/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.04.2014 | |
2/2020 |
ViGeR s.r.o. IČO: 47457066 |
2/2020 (PDF, 3,95 MB) | podrobnejšie informácie | 08.01.2020 | |
3/2020 |
ViGeR s.r.o. IČO: 47457066 |
3/2020 (PDF, 2,56 MB) | podrobnejšie informácie | 08.01.2020 | |
5/2019 |
ViGeR s.r.o. IČO: 47457066 |
ViGeR (PDF, 3,42 MB) | podrobnejšie informácie | 22.01.2019 | |
1/2018 |
ViGeR s.r.o. IČO: 47457066 |
1/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 19.01.2018 | |
1/2017 |
ViGeR s.r.o. IČO: 47457066 |
1/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.01.2017 | |
1/2016 |
ViGeR s.r.o. IČO: 47457066 |
1/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 09.12.2015 | |
č. 1/2014 |
ViGeR s.r.o. IČO: 47457066 |
č. 1/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23.12.2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:36
Upravené:
09.07.2024 11:01