VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
26/12/15 |
Mária Repaská - Pracovné odevy IČO: 30666171 |
26/12/15 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.12.2015 | |
26/12/11 |
Pohm Rudolf Pohm & Gobl IČO: 32706235 |
26/12/11 (PDF) | podrobnejšie informácie | 03.01.2012 | |
26/11/2013 |
REMPO-Ing.Michal Timko IČO: 10812717 |
26/11/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 26.11.2013 | |
26/10/19 |
MS Stolárstvo, s.r.o. IČO: 48194697 |
26/10/19 (PDF, 456,81 kB) | podrobnejšie informácie | 18 000,00 € | 25.10.2019 |
26/10/16 |
KOMFOS Prešov spol.s.r.o. IČO: 36454184 |
26/10/16 (PDF) | podrobnejšie informácie | 45 020,98 € | 27.10.2016 |
26/09/17 |
Miroslav Mlej - elektroinstal IČO: 46546642 |
26/09/17 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 708,00 € | 22.09.2017 |
26/09/14 |
ELSOR - Anton Soroka IČO: 10686941 |
26/09/14 (PDF) | podrobnejšie informácie | 2 961,02 € | 30.09.2014 |
26/09/12 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS IČO: 37714660 |
26/09/12 (PDF) | podrobnejšie informácie | 26.09.2012 | |
26/08/21 |
Jakub Ilavský, s.r.o. IČO: 36326615 |
26/08/21 (PDF, 2,59 MB) | podrobnejšie informácie | 58 060,10 € | 20.08.2021 |
26/08/18 |
IT§C s.r.o. IČO: 46629203 |
Kupna zmluva - Interierove vybavenie 2018 (PDF, 779,34 kB) | podrobnejšie informácie | 15 143,00 € | 03.08.2018 |
25/2020/ZP | Arnošt Rangl- | 25/2020/ZP (PDF, 343,08 kB) | podrobnejšie informácie | 04.06.2021 | |
25/12/11 |
Ryba Košice spol. s r.o. IČO: 17147522 |
25/12/11 (PDF) | podrobnejšie informácie | 31.12.2011 | |
25/11/15 |
KOFOAM, s.r.o. IČO: 36216194 |
25/11/15 (PDF) | podrobnejšie informácie | 5 998,20 € | 20.11.2015 |
25/11/13 |
REMPO-Ing.Michal Timko IČO: 10812717 |
25/11/13 (PDF) | podrobnejšie informácie | 15.11.2013 | |
25/10/19 |
INMEDIA spol. s.r.o. IČO: 36019208 |
25/10/19 (PDF, 1,02 MB) | podrobnejšie informácie | 28 405,68 € | 03.10.2019 |
25/10/16 |
Šarišské pekárne a cukrárne a.s. IČO: 30414245 |
25/10/16 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29 787,24 € | 27.10.2016 |
25/09/17 |
OPAL-INEX, s.r.o. IČO: 36192104 |
25/09/17 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29 524,12 € | 14.09.2017 |
25/09/14 |
Ing. Lubomir Gallovič-AGROPLUS IČO: 37714660 |
25/09/14 (PDF) | podrobnejšie informácie | 21 240,00 € | 26.09.2014 |
25/09/12 |
TA-Trans, Ing. Timko Andrej IČO: 10792848 |
25/09/12 (PDF) | podrobnejšie informácie | 25.09.2012 | |
25/08/21 |
Bidfood Slovakia s.r.o. IČO: 34152199 |
25/08/21 (PDF, 2,11 MB) | podrobnejšie informácie | 24 054,48 € | 20.08.2021 |
25/08/18 |
Mária Repaská - Pracovné odevy IČO: 30666171 |
Kupna zmluva - pracovne odevy 2018 (PDF, 1,21 MB) | podrobnejšie informácie | 11 750,58 € | 03.08.2018 |
25/06/20 |
ESPIK Group s.r.o. IČO: 46754768 |
25/06/20 (PDF, 1,07 MB) | podrobnejšie informácie | 26.06.2020 | |
24/2020/ZP | Anna Slancová- | 24/2020/ZP (PDF, 345,24 kB) | podrobnejšie informácie | 31.05.2021 | |
24/12/11 |
MASO J+L, s.r.o. IČO: 36569194 |
24/12/11 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30.12.2011 | |
24/11/15 |
ELSOR - Anton Soroka IČO: 10686941 |
24/11/15 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 560,26 € | 20.11.2015 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
09.07.2024 11:48