SOŠ obchodu a služieb Sobrance - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
29/2014 | TYMEX, s.r.o.- | 29/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 286,00 € | 25.07.2014 |
29/2015 | maroš Bereš- | 29/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 234,00 € | 11.11.2015 |
29/2016 | Patrik Džurina- | 29/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 409,50 € | 19.10.2016 |
29/2017 | Roman Jašurek - TM- | 29/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 154,00 € | 07.07.2017 |
29/2017 | Regionálne rozvojové centrum Sobransko n.o.- | 29/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | ||
29/2018 | Jozef Komárik- | 29/2018 (PDF, 857,44 kB) | podrobnejšie informácie | 294,00 € | 03.10.2018 |
29/2019 |
Gymnázium IČO: 161187 |
29/2019 (PDF, 1 MB) | podrobnejšie informácie | 09.09.2019 | |
3 |
Dalkia Komfort a.s. IČO: 2023569361 |
() | podrobnejšie informácie | 02.10.2015 | |
3_2011SK |
INMEDIA, spol. s.r.o. IČO: 36019208 |
3_2011SK (PDF) | podrobnejšie informácie | 2 560,08 € | 16.02.2011 |
3/02/2014 | Miroslav Skyba- | 3/02/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 10,00 € | 20.02.2014 |
3/11/2013 | Silvia Pavlovčáková- | 3/11/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 10,00 € | 11.11.2013 |
3/2/2015 |
ABAL- Ing.BALAZ ANTON IČO: 32677804 |
3/2/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27.02.2015 | |
3/2011 | Tatiana Vitrikušová- | 3/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 06.04.2011 |
3/2011 | Mgr. Anna Tomašurová- | 3/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 170,00 € | 11.02.2011 |
3/2012 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. IČO: 36730866 |
3/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30.01.2012 | |
3/2012 | Michal Silvaši- | 3/2012 (PDF) | podrobnejšie informácie | 108,00 € | 24.01.2012 |
3/2013 | Pro - Consult s.r.o.- | 3/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 2 542,50 € | 11.04.2013 |
3/2013 | Bc. Martin Hrunka- | 3/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 52,00 € | 11.01.2013 |
3/2013/ŠJ |
INMEDIA, spol. s.r.o. IČO: 36019208 |
3/2013/ŠJ (PDF) | podrobnejšie informácie | 14.02.2013 | |
3/2014 |
GNOMA IČO: 36213063 |
3/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 27 950,00 € | 24.04.2014 |
3/2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania IČO: 42134943 |
3/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | ||
3/2015 | Ing. Andrej Timko- | 3/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 156,00 € | 23.01.2015 |
3/2016 | Mgr. Juraj Potucký- | 3/2016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 04.02.2016 |
3/2016/6 | Madarasová Zlatica- | 3/2016/6 (PDF) | podrobnejšie informácie | 310,00 € | 20.06.2016 |
3/2017 | Mgr. Ing. Monika Vargová- | 3/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 09.02.2017 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
23.05.2024 14:05